CUADERNILLOS ALCALA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ayala, 66
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CUADERNILLOS ALCALA SL
CIF B86338894
Capital Social 357638.0 Euros
Fecha de Constitución 18/11/2011
Nombres Anteriores
- GOLDBAR INVEST SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario CUATRO PILARES SL
VINCULACIONES DE CUADERNILLOS ALCALA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CUADERNILLOS ALCALA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ahmed Afraz | Apoderado | 29/12/2011 | 08/10/2014 |
Beumer Susan | Apoderado | 29/12/2011 | 08/10/2014 |
CUATRO PILARES SL | Socio Unico | 28/12/2011 | 08/10/2014 |
Drozd Krzysztof | Apoderado | 29/12/2011 | 08/10/2014 |
Gallaher Timothy | Apoderado | 29/12/2011 | 08/10/2014 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 08/10/2014 | 08/10/2014 |
Garrigues Calderon Belen | Representante | 24/11/2011 | 08/10/2014 |
Mccanles Marissa | Apoderado | 29/12/2011 | 08/10/2014 |
Parrin David | Apoderado | 29/12/2011 | 08/10/2014 |
Schuler Jodi | Apoderado | 29/12/2011 | 08/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CUADERNILLOS ALCALA SL
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 34, S 8, H M 528787, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 34, S 8, H M 528787, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 34, S 8, H M 528787, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 34, S 8, H M 528787, I/A 7 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 33, S 8, H M 528787, I/A 6 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 33, S 8, H M 528787, I/A 5 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 354.638,00 | Euros |
Capital Actual: | 357.638,00 | Euros |
Porcentaje: | 11.821,27 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 32, S 8, H M 528787, I/A 4 (19/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 31, S 8, H M 528787, I/A 3 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-28
Empresa: GOLDBAR INVEST SL
- CUADERNILLOS ALCALA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 31, S 8, H M 528787, I/A 2 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Empresa: GOLDBAR INVEST SL
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29379 , F 31, S 8, H M 528787, I/A 2 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28