CTECNO COGENERACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Piedras Vivas, 179
Código Postal 28692
Municipio Villanueva de la Cañada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CTECNO COGENERACION SL
CIF B86375482
Capital Social 3102.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 22/01/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CTECNO COGENERACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CTECNO COGENERACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Jorge Daniel | Liquidador Solidario | 13/03/2015 | 13/03/2015 |
Garcia Garcia Jorge Daniel | Administrador Solidario | 19/03/2013 | 13/03/2015 |
Rodriguez Monaco Gustavo Javier | Liquidador Solidario | 13/03/2015 | 13/03/2015 |
Rodriguez Monaco Gustavo Javier | Administrador Solidario | 19/03/2013 | 13/03/2015 |
Barttolozi Cuoco Dario Horacio | Administrador Unico | 25/01/2012 | 19/03/2013 |
ACTOS BORME DE CTECNO COGENERACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 3 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 3 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 3 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 3 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-28
- C/ PIEDRAS VIVAS 179 (VILLANUEVA DE LA CAÑADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 85, S 8, H M 531905, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 82, S 8, H M 531905, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Dirección:C/ MONTE JABALON 6 - URBANIZACION EL OLIVAR DE MIR (BOADILLA DEL MONTE)
Comienzo de operaciones:22/01/10
Capital:3.102,00 Euros
Objeto social:GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA FOTOVOLTAICA Y GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE COGENERACION PARA VENTA A RED;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29555 , F 82, S 8, H M 531905, I/A 1 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28