CTEC ENERGIA RENOVABLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Monte Jabalon, 6
Código Postal 28660
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CTEC ENERGIA RENOVABLE SL
CIF B85722312
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 15/06/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CTEC ENERGIA RENOVABLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CTEC ENERGIA RENOVABLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barttolozi Cuoco Dario Horacio | Administrador Mancomunado | 13/03/2013 | |
Barttolozi Cuoco Dario Horacio | Liquidador | 13/03/2013 | 13/03/2013 |
Barttolozi Dario Horacio Juan | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | 13/03/2013 |
Rodriguez Monaco Gustavo Javier | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | 13/03/2013 |
Sanchez Rosado Antonio | Administrador Mancomunado | 08/10/2009 | 13/03/2013 |
ACTOS BORME DE CTEC ENERGIA RENOVABLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 176, S 8, H M 487135, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 176, S 8, H M 487135, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 176, S 8, H M 487135, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 176, S 8, H M 487135, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 176, S 8, H M 487135, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-10-28
- EL ADMINISTRADOR MANCOMUNADO DE ESTA SOCIEDAD DON DARIO HORACIO BARTTOLOZI CUOCO, ES TITULAR DEL DNI NUMERO 54209241N QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR NIE X4163368T DEL CUAL ERA TITULAR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 173, S 8, H M 487135, I/A 1-M (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 173, S 8, H M 487135, I/A 1 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Dirección:C/ MONTE JABALON, 6 - URBANIZACION EL OLIVAR DE MI (BOADILLA DEL MONTE)
Comienzo de operaciones:15/06/09
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:EXPLOTACION, COMERCIALIZACION E INSTALACION DE TODO LO RELACIONADO CON ENERGIAS RENOVABLES, SOLAR, EOLICAS, BIOMASA, TRATAMIENTO DE AGUAS, RESIDUOS YCUALQUIER OTRA. PRODUCCION Y VENTA DE ENERGIA ELECTRICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27034 , F 173, S 8, H M 487135, I/A 1 (08/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28