CSRE I SPANISH HOLDING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 263
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CSRE I SPANISH HOLDING SL
CIF B87166195
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/12/2014
Nombres Anteriores
- ERCAN SPAIN SL
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CSRE I EUROPEAN PROPERTY LUXEMBOURG HOLDING SAL
VINCULACIONES DE CSRE I SPANISH HOLDING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CSRE I SPANISH HOLDING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CSRE I EUROPEAN PROPERTY LUXEMBOURG HOLDING SAL | Socio Unico | 12/03/2015 | 15/02/2019 |
Egelhof Nina | Consejero | 31/08/2017 | 15/02/2019 |
Egelhof Nina | Presidente | 31/08/2017 | 15/02/2019 |
Egelhof Nina | Apoderado | 31/08/2017 | 15/02/2019 |
Gonzalez Rubio Tomas | Consejero | 05/10/2016 | 15/02/2019 |
Gonzalez Rubio Tomas | Apoderado | 31/08/2017 | 15/02/2019 |
Kiddell John E | Liquidador | 15/02/2019 | 15/02/2019 |
Kiddell John E | Secretario | 12/03/2015 | 15/02/2019 |
Kiddell John E | Consejero | 12/03/2015 | 15/02/2019 |
Laguna Coca Paloma Virginia | Apoderado | 31/08/2017 | 15/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CSRE I SPANISH HOLDING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 105, S 8, H M 592182, I/A 13 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 105, S 8, H M 592182, I/A 13 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 105, S 8, H M 592182, I/A 13 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 105, S 8, H M 592182, I/A 13 (15/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 103, S 8, H M 592182, I/A 12 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 103, S 8, H M 592182, I/A 12 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 102, S 8, H M 592182, I/A 11 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 102, S 8, H M 592182, I/A 10 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35290 , F 102, S 8, H M 592182, I/A 10 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-172-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32891 , F 136, S 8, H M 592182, I/A 9 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-28