CSP SUNLESS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Benjamin Franklin, 12
Código Postal 46980
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CSP SUNLESS SA
CIF A97759716
Capital Social 60282.3 Euros
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CSP SUNLESS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CSP SUNLESS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ortiz Jose Vicente | Secretario | 16/07/2013 | 10/07/2020 |
Garcia Ortiz Jose Vicente | Consejero | 16/07/2013 | 10/07/2020 |
Garcia Ortiz Jose Vicente | Apoderado Solidario | 07/07/2014 | 10/07/2020 |
Gonzalez Toledo Cristobal | Consejero Delegado | 10/07/2020 | |
Gonzalez Toledo Cristobal | Presidente | 16/07/2013 | 10/07/2020 |
Gonzalez Toledo Cristobal | Consejero | 16/07/2013 | 10/07/2020 |
Gonzalez Toledo Jose Ignacio | Liquidador Unico | 10/07/2020 | 10/07/2020 |
Gonzalez Toledo Jose Ignacio | Consejero | 16/07/2013 | 10/07/2020 |
Gonzalez Toledo Jose Ignacio | Apoderado Solidario | 07/07/2014 | 10/07/2020 |
ACTOS BORME DE CSP SUNLESS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 107, S 8, H V 154906, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 107, S 8, H V 154906, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 107, S 8, H V 154906, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 107, S 8, H V 154906, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Consejero Delegado
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 107, S 8, H V 154906, I/A 5 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-137-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 106, S 8, H V 154906, I/A 4 (07/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-131-46
- Sociedades beneficiarias de la escisión: THE POWER COMPANY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 102, S 8, H V 154906, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-46
Capital Anterior: | 73.515,00 | Euros |
Disminución de capital | 13.232,70 | Euros |
Capital Actual: | 60.282,30 | Euros |
Porcentaje: | 18,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 102, S 8, H V 154906, I/A 3 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-46
- Rectificacion de actos en el envio 133 del año 2013. Publicado en el Boletín 138 de fecha 23/07/13 y referencia 03309332013. por la que se omitio el nombrameintos como Consejero consejero delegado a DON CRISTOBAL GOZALEZ TOLEDO .-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 102, S 8, H V 154906, I/A 2 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-46
- La sociedad CSP SUNLESS SA se ha constituido por transformación de la cooperativa "VINCI ENERGIA COOP V.", acordada por asamblea universal de 1 de marzo de 2.013, y formalizada en escritura otorgada en Valencia el 7 de mayo de 2013, ante suNotario Don Ubaldo Nieto Carol, número 835 de protocolo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9658, L 6940, F 102, S 8, H V 154906, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-46