CRYSTAL LAGOONS ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav de Gracia, 11
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CRYSTAL LAGOONS ESPAÑA SL
CIF B66594722
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/08/2015
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE CRYSTAL LAGOONS ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRYSTAL LAGOONS ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Batalla Par Maria | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | 13/10/2021 |
Cristian Enrique Lehuede Bromley | Administrador Mancomunado | 30/01/2019 | 13/10/2021 |
Cristian Enrique Lehuede Bromley | Liquidador Mancomunado | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
Francisco Javier Matte Acevedo | Liquidador Mancomunado | 13/10/2021 | 13/10/2021 |
Garrofe Pujol Albert | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | 13/10/2021 |
Matte Acevedo Francisco Javier | Apoderado Solidario | 11/04/2018 | 13/10/2021 |
Matte Acevedo Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 11/04/2018 | 13/10/2021 |
Morera Balcells Xavier | Apoderado Solidario | 07/10/2015 | 13/10/2021 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 07/03/2016 | 13/10/2021 |
Mercado Campero Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 30/09/2015 | 30/01/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CRYSTAL LAGOONS ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 176, S 8, H B 473865, I/A 9 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 176, S 8, H B 473865, I/A 9 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 176, S 8, H B 473865, I/A 9 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-204-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 176, S 8, H B 473865, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 176, S 8, H B 473865, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 175, S 8, H B 473865, I/A 7 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 175, S 8, H B 473865, I/A 7 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 175, S 8, H B 473865, I/A 6 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 175, S 8, H B 473865, I/A 6 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.11 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45001 , F 175, S 8, H B 473865, I/A 5 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-08