CRYSTAL CLEAR MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Moralzarzal, 10
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CRYSTAL CLEAR MANAGEMENT SL
CIF B86121357
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 27/01/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CRYSTAL CLEAR MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRYSTAL CLEAR MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Vadillo Gutierrez Jesus Javier | Administrador Unico | 26/07/2016 | 23/10/2020 |
Vadillo Gutierrez Jesus Javier | Liquidador | 23/10/2020 | 23/10/2020 |
Garcia Ruiz Juan Miguel | Administrador Solidario | 09/02/2011 | 26/07/2016 |
Vadillo Gutierrez Jesus Javier | Administrador Solidario | 09/02/2011 | 26/07/2016 |
Rabadan Villanueva Jorge Pedro | Administrador Solidario | 09/02/2011 | 03/08/2011 |
ACTOS BORME DE CRYSTAL CLEAR MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 67, S 8, H M 513483, I/A 4 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 67, S 8, H M 513483, I/A 4 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 67, S 8, H M 513483, I/A 4 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 67, S 8, H M 513483, I/A 4 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 66, S 8, H M 513483, I/A 3 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 66, S 8, H M 513483, I/A 3 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 66, S 8, H M 513483, I/A 3 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-147-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 66, S 8, H M 513483, I/A 2 (03/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-158-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 62, S 8, H M 513483, I/A 1 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28
Dirección:C/ MORALZARZAL 10 (MADRID)
Comienzo de operaciones:27/01/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS AMBITOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIO, ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y GESTION, CONSULTORIA TECNOLOGICA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28520 , F 62, S 8, H M 513483, I/A 1 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-28