CRYPT LIVE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Edgar Neville, 30
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CRYPT LIVE SL
CIF B19307420
Capital Social 3005.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 22/07/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CRYPT LIVE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRYPT LIVE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hurtado Giraldo Ligia | Liquidador | 23/12/2019 | 23/12/2019 |
Hurtado Giraldo Ligia | Administrador Unico | 16/06/2016 | 23/12/2019 |
Velez Cuellar Laura Vanessa | Administrador Unico | 24/09/2015 | 16/06/2016 |
ACTOS BORME DE CRYPT LIVE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34540 , F 182, S 8, H M 621298, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34540 , F 182, S 8, H M 621298, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34540 , F 182, S 8, H M 621298, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34540 , F 182, S 8, H M 621298, I/A 3 (23/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-28
- C/ GENERAL MOSCARDO 30 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34540 , F 182, S 8, H M 621298, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34540 , F 182, S 8, H M 621298, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34540 , F 182, S 8, H M 621298, I/A 2 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 146, S 8, H GU 9595, I/A 1 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-19
Dirección:C/ RIO TAJO 15 (TORREJON DEL REY)
Comienzo de operaciones:22/07/15
Capital:3.005,00 Euros
Objeto social:1. 5829. Edición de otros programas informáticos 2. 6201. Actividades de programación informática. 3. 6209. Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática. 4. 6202. Actividades de consultoría informática. 5. 6203. Gestión de recursos informáticos. 6. 4791. Comerc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 594 , F 146, S 8, H GU 9595, I/A 1 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-19