CRUZADO INFORMATICA SA - EXTINGUIDA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social CRUZADO INFORMATICA SA
CIF A29275864
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Página Web www.cruzado.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cruzado Granados Maria Del Carmen
Auditor VALLE & ASOCIADOS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE CRUZADO INFORMATICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRUZADO INFORMATICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cruzado Granados Maria Del Carmen | Administrador Unico | 05/09/2017 | 16/11/2023 |
Cruzado Granados Maria Del Carmen | Socio Unico | 24/01/2018 | 16/11/2023 |
Cruzado Granados Maria Del Carmen | Socio único | 16/11/2023 | |
Cruzado Granados Maria Del Carmen | Liquidador | 16/11/2023 | 16/11/2023 |
VALLE & ASOCIADOS AUDITORES SLP | Auditor | 20/09/2010 | 16/11/2023 |
Cruzado Granados Manuel | Administrador Solidario | 30/07/2010 | 05/09/2017 |
Cruzado Granados Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 30/07/2010 | 05/09/2017 |
ACTOS BORME DE CRUZADO INFORMATICA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 20 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-29
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 20 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 20 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 20 (16/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 19 (24/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 18 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 17 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-29
- Otras modificaciones estatutarias: Organos sociales.-. Organo de administración de la compañía.-. Retribución del Administrador.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 17 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 17 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5198, L 4105, F 92, S 8, H MA 4526, I/A 17 (05/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-177-29