CROSSIDIOMS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Luis Bolinches Compañ (Escultor), 18
Código Postal 46023
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CROSSIDIOMS SL
CIF B93176691
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de traducción e interpretación
Fecha de Constitución 20/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hosk Hanna Jacobsson
VINCULACIONES DE CROSSIDIOMS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CROSSIDIOMS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Edo Alfonso Beatriz | Liquidador Unico | 08/01/2015 | 07/02/2017 |
Edo Alfonso Beatriz | Apoderado | 20/03/2013 | 07/02/2017 |
Hosk Hanna Jacobsson | Socio Unico | 27/02/2012 | 07/02/2017 |
Hosk Hanna Jacobsson | Administrador Unico | 27/02/2012 | 07/02/2017 |
Jacobsson Hosk Hanna | Administrador Unico | 08/01/2015 |
ACTOS BORME DE CROSSIDIOMS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 123, S 8, H V 153070, I/A 5 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 123, S 8, H V 153070, I/A 5 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 122, S 8, H V 153070, I/A 4 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 122, S 8, H V 153070, I/A 4 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 122, S 8, H V 153070, I/A 4 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 122, S 8, H V 153070, I/A 4 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 122, S 8, H V 153070, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-46
- C/ ESCULTOR LUIS BOLINCHES COMPAÑ 18 Esc.2 1 C (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9604, L 6886, F 122, S 8, H V 153070, I/A 2 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4982, L 3889, F 94, S 8, H MA112613, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4982, L 3889, F 94, S 8, H MA112613, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-29