CROSSBOW & HILLS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Monestir, 23
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CROSSBOW & HILLS SL
CIF B65921884
Capital Social 5157.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 04/12/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pacheco Ortiz Miguel Angel
VINCULACIONES DE CROSSBOW & HILLS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CROSSBOW & HILLS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FPF CONCURSAL SLP | Administrador Concursal | 20/05/2021 | 02/08/2022 |
Herrador Muñoz Alicia | REP.ADM.CONC | 20/05/2021 | 02/08/2022 |
Montanya Atoche Carlos | Apoderado Solidario | 12/08/2015 | 02/08/2022 |
Pacheco Ortiz Miguel Angel | Administrador Unico | 04/01/2021 | 02/08/2022 |
Ashridge Limited | Consejero | 31/05/2018 | 04/01/2021 |
Balleste Alabart Josep | Consejero | 24/07/2015 | 04/01/2021 |
Balleste Alabart Josep | Presidente | 24/07/2015 | 04/01/2021 |
Balleste Alabart Josep | Consejero Delegado | 24/07/2015 | 04/01/2021 |
Cabero Jounou David | Consejero | 24/07/2015 | 04/01/2021 |
Graham Kilner Lockwood | REPR.143 RRM | 31/05/2018 | 04/01/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CROSSBOW & HILLS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 104, S 8, H B 432847, I/A 12 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 1882/2020, AUTO FIRME DE FECHA 21/06/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 104, S 8, H B 432847, I/A 12 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 104, S 8, H B 432847, I/A 12 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 1882/2020, AUTO FIRME DE FECHA 04/03/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 103, S 8, H B 432847, I/A 11 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 103, S 8, H B 432847, I/A 11 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-99-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 103, S 8, H B 432847, I/A 10 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 103, S 8, H B 432847, I/A 10 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 102, S 8, H B 432847, I/A 9 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 102, S 8, H B 432847, I/A 9 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45833 , F 102, S 8, H B 432847, I/A 8 (31/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-08