CRON SOFTWARE Y SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cataluña, 16
Código Postal 03540
Municipio Alicante/Alacant
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social CRON SOFTWARE Y SERVICIOS SL
CIF B53272134
Capital Social 33000.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Página Web www.cron.es
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CRON SOFTWARE Y SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRON SOFTWARE Y SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Perez Devesa Jose Manuel | Liquidador Solidario | 04/01/2023 | 19/01/2024 |
Puyuelo Cazorla Carlos Jose Alejandro | Liquidador Solidario | 04/01/2023 | 19/01/2024 |
Sirvent Becerra Fernando | Liquidador Solidario | 04/01/2023 | 19/01/2024 |
Perez Devesa Jose Manuel | Administrador Solidario | 04/01/2023 | |
Puyuelo Pineda David | Administrador Solidario | 30/11/2021 | 04/01/2023 |
Sirvent Becerra Fernando | Administrador Solidario | 04/01/2023 | |
Puyuelo Cazorla Carlos Jose Alejandro | Administrador Solidario | 11/12/2018 | 30/11/2021 |
Puyuelo Cazorla Carlos Jose Alejandro | Administrador Solidario | 17/04/2015 | |
Castellanas Sans Javier | Administrador Solidario | 03/01/2013 |
ACTOS BORME DE CRON SOFTWARE Y SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 15, S 8, H A 47241, I/A 10 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 15, S 8, H A 47241, I/A 10 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 15, S 8, H A 47241, I/A 9 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 15, S 8, H A 47241, I/A 9 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 15, S 8, H A 47241, I/A 9 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-03
Capital Anterior: | 66.111,33 | Euros |
Disminución de capital | 33.111,33 | Euros |
Capital Actual: | 33.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 50,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 15, S 8, H A 47241, I/A 8 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-67-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 14, S 8, H A 47241, I/A 7 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 14, S 8, H A 47241, I/A 7 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 14, S 8, H A 47241, I/A 6 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-03
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 13º. Duración cargo y retribución órgano administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2105 , F 14, S 8, H A 47241, I/A 5 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-03