CROGAR 2004 SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Lopez de Haro D Diego, 8
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social CROGAR 2004 SL
CIF B95294914
Capital Social 2173983.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 08/01/2004
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CROGAR 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CROGAR 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ustara Crooke Rafael Enrique | Liquidador Solidario | 23/12/2016 | 26/05/2017 |
Ustara Crooke Ricardo | Liquidador Solidario | 23/12/2016 | 26/05/2017 |
Irure Garitano Maria Teresa | Administrador Solidario | 30/05/2016 | 23/12/2016 |
Ustara Crooke Rafael Enrique | Administrador Solidario | 30/05/2016 | 23/12/2016 |
Crooke Arteche Francisco | Administrador Unico | 30/05/2016 |
ACTOS BORME DE CROGAR 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
- RATIFICACION DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 5 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 4 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-48
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 4 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 4 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-48
- C/ GRAN VIA 8 4º (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 3 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 3 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
Capital Anterior: | 3.381.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 1.207.017,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.173.983,00 | Euros |
Porcentaje: | 35,70 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 3 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4371 , F 130, S 8, H BI 38670, I/A 3 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-48