CRISTOBALMENDI SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social CRISTOBALMENDI SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Garcia Bernardino
VINCULACIONES DE CRISTOBALMENDI SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRISTOBALMENDI SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gallego Valverde Gema | Secretario | 18/08/2014 | 19/04/2017 |
Gallego Valverde Gema | Consejero | 18/08/2014 | 19/04/2017 |
Garcia Garcia Bernardino | Presidente | 18/08/2014 | 19/04/2017 |
Garcia Garcia Bernardino | Consejero Delegado | 18/08/2014 | 19/04/2017 |
Garcia Garcia Bernardino | Consejero | 18/08/2014 | 19/04/2017 |
Garcia Garcia Josefina | Consejero | 18/08/2014 | 19/04/2017 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 24/06/2016 | 19/04/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 11/08/2009 | 24/06/2016 |
ACTOS BORME DE CRISTOBALMENDI SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 200, S 8, H M 218690, I/A 30 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
- Inscrita en la CNMV la fusión por absorción de CRISTOBALMENDI SICAV, SA (inscrita con el número 3108) por BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5044) causando baja en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 200, S 8, H M 218690, I/A 30 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-28
- Publicación Proyecto común de fusión de BANKINTER PREMIUM DINAMICO FI como Fondo de Inversión absorbente, y de ARABOLES INVERSIONES SICAV SA, AVORIAZ INVERSIONES SICAV SA, COANTISA INVERSIONES SICAV SA, CRISTOBALMENDI SICAV SA, DEHESILLA DE GARCINARRO INVERSIONES SICAV SA, IRAWADI MANDALAI SICAV SA, MAJESTIC DE INVERSIONES SICAV SA, MARNIE 2007 SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 192, S 8, H M 218690, I/A 21M (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-205-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 197, S 8, H M 218690, I/A 29 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 197, S 8, H M 218690, I/A 29 (24/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-126-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 197, S 8, H M 218690, I/A 28 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-126-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 197, S 8, H M 218690, I/A 27 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. REGIMEN SOBRE CONVOCATORIA, CONSTITUCION, ASISTENCIA, REPRESENTACION Y CELEBRACION DE LA JUNTA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 196, S 8, H M 218690, I/A 26 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
- Reducción del capital social mediante la disminución del valor nominal de las acciones. Modificación de las cifras de capital social incial y máximo estatutario y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos.Capital social inicial: 2.400.002,22.Capital estatutario máximo:24.000.022,20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 195, S 8, H M 218690, I/A 25 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22165 , F 195, S 8, H M 218690, I/A 24 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-162-28