CRISTOBAL LOPEZ E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Razón Social CRISTOBAL LOPEZ E HIJOS SL
CIF B18637207
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 03/02/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CRISTOBAL LOPEZ E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRISTOBAL LOPEZ E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cristobal Jesus Lopez Leon | Liquidador | 02/04/2024 | 02/04/2024 |
Cruz Gutierrez Ana Maria | Administrador Solidario | 31/12/2008 | 02/04/2024 |
Lopez Leon Cristobal Jesus | Administrador Solidario | 31/12/2008 | 02/04/2024 |
Lopez Leon Cristobal Jesus | Administrador Unico | 31/12/2008 |
ACTOS BORME DE CRISTOBAL LOPEZ E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 215, S 8, H GR 21746, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 215, S 8, H GR 21746, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 215, S 8, H GR 21746, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-18
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 215, S 8, H GR 21746, I/A 4 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-18
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-174-18
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-196-18
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-173-18
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-49-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 215, S 8, H GR 21746, I/A 3 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1030 , F 215, S 8, H GR 21746, I/A 3 (31/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-18