CRISGOLE SL
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social CRISGOLE SL
CIF B38469722
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE CRISGOLE SL
Administrador Solidario
VINCULACIONES DE CRISGOLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRISGOLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Lemus Cristina | Administrador Solidario | 21/12/2020 | |
Lemus Reyes Lucia Mercedes | Administrador Solidario | 21/12/2020 | |
Gonzalez Lemus Cristina | Apoderado | 16/01/2014 |
ACTOS BORME DE CRISGOLE SL
Nombramientos
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 149, S 8, H TF 15792, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 5.879
Número de página: 558
Ceses/Dimisiones
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 149, S 8, H TF 15792, I/A 3 (21/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 5.879
Número de página: 558
Nombramientos
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1554 , F 148, S 8, H TF 15792, I/A 2 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-38
Datos del registro mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Número de acto: 42.068
Número de página: 4.446
Últimas empresas creadas en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
CONSOLUM REALTY SL
SCAN BED SL
CASA PAUL CANARIAS SL
INVERSIONES GRIMON LAGUNA SL
SUMINISTROS INTEGRALES DE CANARIAS SL
YANDANI EXPORT SL
CANARIAS PREMIER PROPIEDADES SL
EXOLUM AVIATION CANARIAS SA
RENOVA RODRIGUEZ SL
LUX BELLATOR SL
SEROMI & BRY SL
LA OLA DE PAPEL SL
PANCHO 1963 SL
GLOBAL INTERNATIONAL PROPERTY SEARCH SL
ALISIOS CATERING SL
GRUPO AUTOMOCION MORALES SANTOS SL
JBL TECH INTEGRACIONES SL
TALLER OSCAR GARCIA SL
TAKEALE SL
REFOTAT SL