CRISALIDA AUTOS GP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Barro Nuevo, 32
Código Postal 18240
Municipio Pinos Puente
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social CRISALIDA AUTOS GP SL
CIF B18915892
Capital Social 228010.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 01/10/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CRISALIDA AUTOS GP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRISALIDA AUTOS GP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gamero Bermejo Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 30/08/2012 | 24/05/2019 |
Garcia Perez Fernandez Manuel | Apoderado | 09/07/2010 | 24/05/2019 |
Gravel Garcia-perez Juan Pedro | Administrador Solidario | 30/08/2012 | 24/05/2019 |
Gravel Garcia-perez Juan Pedro | Liquidador | 24/05/2019 | 24/05/2019 |
Gamero Bermejo Maria Del Pilar | Socio Unico | 09/07/2010 | 30/08/2012 |
Gamero Bermejo Maria Del Pilar | Administrador Unico | 09/07/2010 | 30/08/2012 |
Gamero Bermejo Maria Del Pilar | Administrador Solidario | 23/10/2009 | 09/07/2010 |
Garcia Perez Fernandez Manuel | Administrador Solidario | 23/10/2009 | 09/07/2010 |
ACTOS BORME DE CRISALIDA AUTOS GP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 182, S 8, H GR 37332, I/A 6 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 182, S 8, H GR 37332, I/A 6 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 182, S 8, H GR 37332, I/A 6 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-18
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 182, S 8, H GR 37332, I/A 6 (24/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 182, S 8, H GR 37332, I/A 5 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-18
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 181, S 8, H GR 37332, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-18
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 225.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 228.010,00 | Euros |
Porcentaje: | 7.475,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 181, S 8, H GR 37332, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-18
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 181, S 8, H GR 37332, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 181, S 8, H GR 37332, I/A 4 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-18
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1372 , F 181, S 8, H GR 37332, I/A 3 (09/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-18