CRIOTERAPIA CANARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leon y Castillo, 10
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Mapa Ver Mapa
Razón Social CRIOTERAPIA CANARIAS SL
CIF B76211192
Capital Social 130550.0 Euros
Actividad Actividades de medicina general
Fecha de Constitución 05/01/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CRIOTERAPIA CANARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRIOTERAPIA CANARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Morales Rosa Omar | Liquidador | 17/11/2021 | 17/11/2021 |
Morales Rosa Omar | Administrador Unico | 14/01/2016 | 17/11/2021 |
Gonzalez Hernandez Ayoze Nauzet | Administrador Mancomunado | 15/01/2015 | 14/01/2016 |
Lopez Veloso Ignacio Jose | Administrador Mancomunado | 15/01/2015 | 14/01/2016 |
Morales Rosa Omar | Administrador Mancomunado | 15/01/2015 | 14/01/2016 |
ACTOS BORME DE CRIOTERAPIA CANARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 194, S 8, H GC 49132, I/A 6 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 194, S 8, H GC 49132, I/A 6 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 194, S 8, H GC 49132, I/A 6 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-35
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 194, S 8, H GC 49132, I/A 6 (17/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 193, S 8, H GC 49132, I/A 5 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-35
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 127.050,00 | Euros |
Capital Actual: | 130.550,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.630,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 193, S 8, H GC 49132, I/A 5 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-35
- Rectificada la inscripción 1ª, en cuanto al número de participaciones sociales en que está dividido el capital social, en la redacción del Artículo 5º de los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 193, S 8, H GC 49132, I/A 4 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-35
- C/ LEON Y CASTILLO 10 2º A (PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 193, S 8, H GC 49132, I/A 3 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 193, S 8, H GC 49132, I/A 3 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-35
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 193, S 8, H GC 49132, I/A 2 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-35