CRINETA GRUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Provença, 249
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social CRINETA GRUP SL
CIF B64293616
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 02/08/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CRINETA GRUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRINETA GRUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bueno Bartrina Carlos | Administrador Unico | 15/01/2019 | 09/03/2022 |
Bueno Bartrina Carlos | Liquidador | 09/03/2022 | 09/03/2022 |
Munne Dedeu Ricard | Administrador Unico | 22/11/2013 | 21/09/2018 |
Tur Racero Maria Nieves | Administrador Unico | 14/07/2011 | 22/11/2013 |
Barellas Lavios Cristina | Administrador Unico | 14/07/2011 |
ACTOS BORME DE CRINETA GRUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 122, S 8, H B 337756, I/A 12 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 122, S 8, H B 337756, I/A 12 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 122, S 8, H B 337756, I/A 12 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 121, S 8, H B 337756, I/A 11 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 121, S 8, H B 337756, I/A 10 (21/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-192-08
- AMPLIAR A: LA ADQUISICION DE FINCAS URBANAS PARA SU EXPLOTACION EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO.LA CONSTRUCCION PARA SI DE EDIFICIOS Y TODA CLASE DE EDIFICACIONES,PARA SU EXPLOTACION EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 121, S 8, H B 337756, I/A 9 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 121, S 8, H B 337756, I/A 8 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 121, S 8, H B 337756, I/A 8 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.19:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38841 , F 121, S 8, H B 337756, I/A 7 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08