CRIFISA SL
Municipio Granollers
Provincia Barcelona
Razón Social CRIFISA SL
CIF B08502791
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
ORGANIGRAMA DE CRIFISA SL
VINCULACIONES DE CRIFISA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRIFISA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Figuerola Gili Fernando | Administrador Solidario | 17/12/2021 | |
Perez Blasco Angel | Apoderado Solidario | 17/12/2021 | |
Sasplugas Savall Alejandro | Administrador Solidario | 17/12/2021 | |
Figuerola Servitje Ferran | Apoderado Solidario | 18/03/2019 | |
Perez Blasco Angel | Apoderado Solidario | 28/12/2015 | |
Perez Blasco Angel | Apoderado Solidario | 14/12/2015 |
ACTOS BORME DE CRIFISA SL
- QUEDA SIN EFECTO LA REVOCACION DEL AUDITOR DE LA INS.19, PUBLICADO EN EL BORME 2 DE FECHA 4 DE ENERO DE 2022,REFERENCIA 2648 POR CUANTO EN VIRTUD DE LA INSCRIPCION 20 LA EXPRESADA REVOCACION DEBE PRODUCIRSE CON EFECTOS 1 DE ENERO DE 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 193, S 8, H B 31599, I/A 20 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 193, S 8, H B 31599, I/A 20 (09/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-08
- En el BORME no.2/2022 y con referencia 2648 QUEDA SIN EFECTO LA REVOCACION DEL AUDITOR EN VIRTUD DE LOS ACUERDOS DE LA INSCRIPCION 20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 193, S 8, H B 31599, I/A 19 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-155-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 193, S 8, H B 31599, I/A 19 (27/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-08
- EL CONTENIDO DE LA INS18 MODIFICA EL HECHO REFLEJADO POR LA NOTA EXTENDIDA EL 22/03/2021,AL MARGEN DE LA INS13,FOLIO 207,TOMO 22118,EN CUANTO A LA CADUCIDAD DE ALEJANDRO SASPLUGAS SAVALL Y FERNANDO FIGUEROLA GILI COMO ADM. SOLIDARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 192, S 8, H B 31599, I/A 18 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-08
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 192, S 8, H B 31599, I/A 18 (17/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22118 , F 207, S 8, H B 31599, I/A 13 N (22/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 191, S 8, H B 31599, I/A 17 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 191, S 8, H B 31599, I/A 16 (26/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-21-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 191, S 8, H B 31599, I/A 15 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08