CREVARI INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francos Rodriguez, 42
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CREVARI INVERSIONES SL
CIF B85908689
Capital Social 1194799.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 04/03/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario REVERTER 17 SL
VINCULACIONES DE CREVARI INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CREVARI INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REVERTER 17 SL | Socio Unico | 22/04/2010 | 16/02/2011 |
Sanz Bustillo Garcia Maria Dolores | Administrador Solidario | 22/04/2010 | 16/02/2011 |
Solera Gutierrez Luis | Administrador Solidario | 22/04/2010 | 16/02/2011 |
GOLDEN LAW SL | Socio Unico | 18/03/2010 | 22/04/2010 |
Sanchez Garcia Alvaro | Administrador Unico | 18/03/2010 | 22/04/2010 |
ACTOS BORME DE CREVARI INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 189, S 8, H M 496125, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 189, S 8, H M 496125, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 189, S 8, H M 496125, I/A 4 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-28
- DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION POR UNION DE ESTA COMPAÑIA CON LA SOCIEDAD "CERISOLA INVERSIONES SL ", SIENDO LA SOCIEDAD DE NUEVA CREACION RESULTANTE DE LA FUSION LA DENOMINADA "CERCRE 2011 SL " , QUE TENDRA SU DOMICILIO EN MADRID.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 182, S 8, H M 496125, I/A 1M (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-28
- ES UNA ESCISION BAJO LA MODALIDAD DE SEGREGACION, DE LA SOCIEDAD REVERTER 17, S.L., SIENDO BENEFICIARIA DE LA ESCISION LA YA EXISTENTE "CREVARI INVERSIONES, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 185, S 8, H M 496125, I/A 3 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.191.793,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.194.799,00 | Euros |
Porcentaje: | 39.647,14 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 185, S 8, H M 496125, I/A 3 (01/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
- C/ FRANCOS RODRIGUEZ 42 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 185, S 8, H M 496125, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 185, S 8, H M 496125, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 185, S 8, H M 496125, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27531 , F 185, S 8, H M 496125, I/A 2 (22/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-83-28