CREUERS I CATAMARANS DE ROSES SL - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social CREUERS I CATAMARANS DE ROSES SL
CIF B17564311
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CREUERS I CATAMARANS DE ROSES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CREUERS I CATAMARANS DE ROSES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ana Falco Rodriguez | Administrador Solidario | 29/05/2015 | 26/02/2016 |
Ramon Piferrer Casellas | Administrador Solidario | 29/05/2015 | 26/02/2016 |
Ana Falco Rodriguez | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 | 29/05/2015 |
Felix Pou Coll | Administrador Mancomunado | 29/05/2015 | |
Francisco Falco Fagundez | Administrador Mancomunado | 02/12/2011 |
ACTOS BORME DE CREUERS I CATAMARANS DE ROSES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 51, S 8, H GI 21975, I/A 5 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-17
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 51, S 8, H GI 21975, I/A 5 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 51, S 8, H GI 21975, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 51, S 8, H GI 21975, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 51, S 8, H GI 21975, I/A 4 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-105-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 51, S 8, H GI 21975, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297 , F 51, S 8, H GI 21975, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-157-17
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-16-17