CREPAX IMPORT EXPORT SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Cami Cami de Les Eres - Poligono Indust., 408
Código Postal 46470
Municipio Catarroja
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social CREPAX IMPORT EXPORT SL
CIF B98847452
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/07/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CREPAX IMPORT EXPORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CREPAX IMPORT EXPORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pavon Mulero Francisco Javier | Administrador Unico | 21/10/2016 | 22/08/2018 |
Cerda Sanjuan Ramon | Administrador Unico | 30/08/2016 | 21/10/2016 |
ACTOS BORME DE CREPAX IMPORT EXPORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10187, L 7469, F 144, S 8, H V 172967, I/A 4 H (25/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10187, L 7469, F 144, S 8, H V 172967, I/A 4 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-46
- C/ CAMI DE LES ERES 408 - POLIGONO INDUSTRIAL (CATARROJA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10187, L 7469, F 143, S 8, H V 172967, I/A 3 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-46
- C/ PAIPORTA 34 (BENIPARRELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10187, L 7469, F 143, S 8, H V 172967, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-46
- En aplicación de la RDGRyN de 06/06/2009 la dimisión como administrador único de D. Ramón Cerdá Sanjuán y el nombramiento como administrador único de D. Francisco Javier Pavón Mulero, entrará en vigor a las 23:59:59 horas del día 30/09/2016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10187, L 7469, F 143, S 8, H V 172967, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10187, L 7469, F 143, S 8, H V 172967, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10187, L 7469, F 143, S 8, H V 172967, I/A 2 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35004 , F 36, S 8, H M 629561, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Dirección:AVDA PUENTE CULTURAL 8 - PORTAL A, 2º, OFICINA 10 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
Comienzo de operaciones:26/07/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción sobre las mismas de toda clase de edificaciones, su rehabilitación, venta o arrendamiento no financiero, y la construcción de toda clase de obras públicas o privadas. Instalaciones de cualquier..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35004 , F 36, S 8, H M 629561, I/A 1 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28