CREDINSUR 2008 SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Calle Juan de la Cueva, 51
Código Postal 41300
Municipio La Rinconada
Provincia Sevilla
Razón Social CREDINSUR 2008 SL
CIF B91742742
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CREDINSUR 2008 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CREDINSUR 2008 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Torregrosa Antonio | Administrador Unico | 24/08/2009 | 11/08/2010 |
Baeza Martinez Jose Antonio | Apoderado Solidario | 09/10/2009 | 04/08/2010 |
Del Pino Ramirez Francisco Javier | Apoderado Solidario | 09/10/2009 | 04/08/2010 |
Baeza Martinez Jose Antonio | Administrador Unico | 24/08/2009 |
ACTOS BORME DE CREDINSUR 2008 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900 , F 122, S 8, H SE 78795, I/A 7 B (01/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-94-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900 , F 122, S 8, H SE 78795, I/A 7 (11/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900 , F 122, S 8, H SE 78795, I/A 6 (04/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900 , F 121, S 8, H SE 78795, I/A 5 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900 , F 121, S 8, H SE 78795, I/A 4 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4900 , F 121, S 8, H SE 78795, I/A 4 (24/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-41