CREATIVA ONLINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Pedro Regalado, 9
Código Postal 28200
Municipio San Lorenzo de El Escorial
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CREATIVA ONLINE SL
CIF B87282877
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 04/05/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CREATIVA ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CREATIVA ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanco Serrano Ignacio | Representante | 09/07/2024 | 09/07/2024 |
GRUPO LARRUMBA HOLDING SL | Liquidador | 09/07/2024 | 09/07/2024 |
LA RUMBA GESTION SL | Administrador Unico | 09/07/2024 | |
Nicolas Gonzalez Fernando | Representante | 16/02/2017 | 09/07/2024 |
Saiz Montes Carlos Eugenio | Apoderado | 16/02/2017 | 09/07/2024 |
LA RUMBA GESTION SL | Administrador Unico | 16/02/2017 | 07/01/2022 |
Herrera Lopez Jose Luis | Socio Unico | 26/01/2016 | 16/02/2017 |
Herrera Lopez Jose Luis | Administrador Unico | 26/01/2016 | 16/02/2017 |
Quesada Martinez Francisco | Administrador Unico | 20/05/2015 | 26/01/2016 |
ACTOS BORME DE CREATIVA ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 602533, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 602533, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
- El administrador único inscrito de la sociedad, es la entidad ?LA RUMBA GESTION SL? -actualmente extinguida-, al haber sido absorbida por la sociedad ?GRUPO LARRUMBA HOLDING SL?. La fusión consta inscrita en la hoja registral de ambas entidades el 7 de enero de 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 602533, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 602533, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 602533, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 602533, I/A 6 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33473 , F 116, S 8, H M 602533, I/A 5 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33473 , F 114, S 8, H M 602533, I/A 4 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 26º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33473 , F 113, S 8, H M 602533, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33473 , F 113, S 8, H M 602533, I/A 3 (16/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-39-28