CREAM ENTERPRISE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Europa, 9
Código Postal 08908
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social CREAM ENTERPRISE SL
CIF B66090622
Capital Social 23000.0 Euros
Actividad Comercio al por menor por correspondencia o Internet
Fecha de Constitución 10/07/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CREAM ENTERPRISE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CREAM ENTERPRISE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Claramunt Llopis Alejandro | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 09/08/2017 |
Garcia Reig Oriol | Administrador Solidario | 17/12/2015 | 09/08/2017 |
Parente Dueña Antonio | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 09/08/2017 |
Parente Dueña Antonio | Liquidador | 09/08/2017 | 09/08/2017 |
Garcia Anton Jose Maria | Administrador Solidario | 25/07/2013 | 17/12/2015 |
ACTOS BORME DE CREAM ENTERPRISE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 55, S 8, H B 440657, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 55, S 8, H B 440657, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 55, S 8, H B 440657, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 55, S 8, H B 440657, I/A 3 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 55, S 8, H B 440657, I/A 3 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 55, S 8, H B 440657, I/A 2 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 54, S 8, H B 440657, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08
Dirección:PZ EUROPA, NUM 9-11, PLANTA 13, TORRE INBISA (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L')
Comienzo de operaciones:10/07/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:EL COMERCIO AL POR MENOR POR CORRESPONDENCIA O INTERNET
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43875 , F 54, S 8, H B 440657, I/A 1 (25/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-08