CRASA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL AUTOMOVILISTA SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social CRASA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL AUTOMOVILISTA SA
CIF A08881237
Actividad
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CRASA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL AUTOMOVILISTA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRASA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL AUTOMOVILISTA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Baz Vasco Antonia | Liquidador | 29/08/2017 | 29/08/2017 |
Baz Vasco Antonia | Administrador Unico | 03/03/2016 | 29/08/2017 |
Perez Dominguez Gregorio | Administrador Unico | 04/12/2015 | 03/03/2016 |
Perez Dominguez Gregorio | Administrador Solidario | 19/10/2011 | 04/12/2015 |
Quesada Fernandez Encarnacion | Administrador Solidario | 19/10/2011 | 04/12/2015 |
ACTOS BORME DE CRASA CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL AUTOMOVILISTA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 120, S 8, H B 107882, I/A 14 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 120, S 8, H B 107882, I/A 14 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 120, S 8, H B 107882, I/A 14 (29/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 119, S 8, H B 107882, I/A 13 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 119, S 8, H B 107882, I/A 13 (03/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-49-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6,9,18 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. REPRESENTACION DE LAS ACCIONES.ESTRUCTURA Y REGULACION DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 119, S 8, H B 107882, I/A 12 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 119, S 8, H B 107882, I/A 12 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 119, S 8, H B 107882, I/A 12 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 119, S 8, H B 107882, I/A 11 (19/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08