CRAM PROYECTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB ALTOS REALES, SECTOR B, AVENIDA ALTOS REALES S
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social CRAM PROYECTOS SL
CIF B29699295
Capital Social 579976.58 Euros
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CRAM PROYECTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CRAM PROYECTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Baquerizo Rafael | Socio único | 11/06/2019 | |
Gonzalez Baquerizo Rafael | Apoderado | 09/12/2015 | 11/06/2019 |
Gonzalez Mudarra Rafael | Apoderado | 01/03/2017 | 11/06/2019 |
Gonzalez Mudarra Rafael | Administrador Unico | 11/06/2018 | 11/06/2019 |
Gonzalez Baquerizo Rafael | Presidente | 09/12/2015 | 11/06/2018 |
Gonzalez Baquerizo Rafael | Consejero | 09/12/2015 | 11/06/2018 |
Gonzalez Mudarra Rafael | Consejero | 09/12/2015 | 11/06/2018 |
Mudarra Sanchez-cañete Pastora-angeles | Secretario | 09/12/2015 | 11/06/2018 |
Mudarra Sanchez-cañete Pastora-angeles | Consejero Delegado | 09/12/2015 | 11/06/2018 |
Mudarra Sanchez-cañete Pastora-angeles | Consejero | 09/12/2015 | 11/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CRAM PROYECTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 184, S 8, H MA 19258, I/A 11 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 184, S 8, H MA 19258, I/A 11 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 184, S 8, H MA 19258, I/A 11 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 184, S 8, H MA 19258, I/A 11 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 184, S 8, H MA 19258, I/A 10 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 184, S 8, H MA 19258, I/A 10 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-29
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 184, S 8, H MA 19258, I/A 10 (11/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-117-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 182, S 8, H MA 19258, I/A 9 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 181, S 8, H MA 19258, I/A 8 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-29
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297, L 1210, F 181, S 8, H MA 19258, I/A 7 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-29