CR INVERPAN ZARAGOZA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Calabuch, 21
Código Postal 50019
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social CR INVERPAN ZARAGOZA SL
CIF B99420861
Capital Social 3010.0 Euros
Fecha de Constitución 30/09/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CR INVERPAN ZARAGOZA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CR INVERPAN ZARAGOZA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Celorrio Calvo Jose Antonio | Administrador Solidario | 05/07/2018 | 05/09/2024 |
Celorrio Calvo Jose Antonio | Apoderado Solidario | 24/10/2014 | 05/09/2024 |
Rivera Romea Antonio | Apoderado Solidario | 24/10/2014 | 05/09/2024 |
Rivera Romea Antonio | Administrador Solidario | 05/07/2018 | 05/09/2024 |
Rivera Romea Antonio | Liquidador | 05/09/2024 | 05/09/2024 |
Celorrio Calvo Jose Antonio | Administrador Mancomunado | 02/10/2014 | 05/07/2018 |
Rivera Romea Antonio | Administrador Mancomunado | 02/10/2014 | 05/07/2018 |
ACTOS BORME DE CR INVERPAN ZARAGOZA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 57231, I/A 4 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 57231, I/A 4 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 57231, I/A 4 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 57231, I/A 4 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 57231, I/A 4 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 115, S 8, H Z 57231, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 115, S 8, H Z 57231, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 115, S 8, H Z 57231, I/A 3 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-133-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 114, S 8, H Z 57231, I/A 2 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-212-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4063 , F 113, S 8, H Z 57231, I/A 1 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-194-50