CPI DEVELOPMENTS SPAIN 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 40
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CPI DEVELOPMENTS SPAIN 2009 SL
CIF B85754612
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/07/2009
Nombres Anteriores
- GLOBAL ACHURI SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Sci Space Cpi
Auditor FORVIS MAZARS AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE CPI DEVELOPMENTS SPAIN 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CPI DEVELOPMENTS SPAIN 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bailey Timothy Webb | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | 30/12/2022 |
Clemente Garcia Jorge | Apoderado Solidario | 09/12/2021 | 30/12/2022 |
Clemente Garcia Jorge | Apoderado Solidario | 13/05/2022 | 30/12/2022 |
Covino Jr William Albert | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | 30/12/2022 |
Desiderio Scott Michael | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | 30/12/2022 |
Diez Vergara Maitane | Apoderado Solidario | 25/04/2019 | 30/12/2022 |
Dreyfuss Avraham | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | 30/12/2022 |
FORVIS MAZARS AUDITORES SLP | Auditor | 22/10/2020 | 30/12/2022 |
Gomez Perez Emma Maria | Apoderado Solidario | 29/04/2019 | 30/12/2022 |
Gomez Perez Emma Maria | Apoderado Solidario | 09/12/2021 | 30/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CPI DEVELOPMENTS SPAIN 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 174, S 8, H M 485429, I/A 23 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 174, S 8, H M 485429, I/A 23 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
- CANCELACION DE ASIENTOS Y CIERRE DE HOJA SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 174, S 8, H M 485429, I/A 23 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 174, S 8, H M 485429, I/A 23 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 174, S 8, H M 485429, I/A 23 (30/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 174, S 8, H M 485429, I/A 22 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 173, S 8, H M 485429, I/A 21 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 172, S 8, H M 485429, I/A 20 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 171, S 8, H M 485429, I/A 19 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39919 , F 171, S 8, H M 485429, I/A 19 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28