COX ENERGY COMERCIALIZADORA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 4
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COX ENERGY COMERCIALIZADORA SL
CIF B87687620
Capital Social 1803000.0 Euros
Fecha de Constitución 15/11/2016
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario COX ABG GROUP SA
VINCULACIONES DE COX ENERGY COMERCIALIZADORA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COX ENERGY COMERCIALIZADORA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Becerro Fernandez Miguel | Secretario No Consejero | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
COX ABG GROUP SA | Socio Unico | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
Garcia Arenas Javier | Consejero | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
Garcia Arenas Javier | Apoderado | 16/12/2016 | 23/10/2019 |
Olcese Santonja Jose Carlos | Consejero | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
Relancio Bergasa Jesus Carlos | Consejero Delegado Solidario | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
Relancio Bergasa Jesus Carlos | Consejero | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
Riquelme Vives Enrique Jose | Consejero Delegado Solidario | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
Riquelme Vives Enrique Jose | Presidente | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
Riquelme Vives Enrique Jose | Consejero | 30/11/2016 | 23/10/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COX ENERGY COMERCIALIZADORA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 140, S 8, H M 634711, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 140, S 8, H M 634711, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 140, S 8, H M 634711, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 140, S 8, H M 634711, I/A 5 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.800.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.803.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 60.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 139, S 8, H M 634711, I/A 4 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-56-28
- C/ VELAZQUEZ 4 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 139, S 8, H M 634711, I/A 3 (01/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-48-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 138, S 8, H M 634711, I/A 2 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 135, S 8, H M 634711, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 135, S 8, H M 634711, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Dirección:C/ CONDE DE ARANDA - 22, 1º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:15/11/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA COMERCIALIZACION Y COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA, ASI COMO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ANALOGOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35306 , F 135, S 8, H M 634711, I/A 1 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28