COWORKING MAILE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Joaquin Gamon, 1
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social COWORKING MAILE SL
CIF B75182394
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 24/07/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COWORKING MAILE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COWORKING MAILE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aina Uribarri Maria Teresa | Liquidador Mancomunado | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
Portilla Miguel Leire | Liquidador Mancomunado | 18/10/2022 | 18/10/2022 |
Portilla Miguel Leire | Administrador Unico | 18/07/2018 | 18/10/2022 |
Aina Uribarri Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 11/08/2017 | 18/07/2018 |
Portilla Miguel Leire | Administrador Mancomunado | 11/08/2017 | 18/07/2018 |
ACTOS BORME DE COWORKING MAILE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 20, S 8, H SS 39812, I/A 3 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 20, S 8, H SS 39812, I/A 3 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 20, S 8, H SS 39812, I/A 3 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
Administrador Unico
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 20, S 8, H SS 39812, I/A 3 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 19, S 8, H SS 39812, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 19, S 8, H SS 39812, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 19, S 8, H SS 39812, I/A 2 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 17, S 8, H SS 39812, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-20
Dirección:C/ JOAQUIN GAMON 1 BAJO.- (IRUN)
Comienzo de operaciones:24/07/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Bar categoría especial grupo III
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2812 , F 17, S 8, H SS 39812, I/A 1 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-161-20