COVISLAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Faraday, 140
Código Postal 08224
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COVISLAN SL
CIF B62116249
Actividad Producción de energía hidroeléctrica
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COVISLAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COVISLAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cazador Puig Amadeu | Apoderado Solidario | 13/04/2016 | 01/06/2023 |
Roca Sort Jaume | Administrador Unico | 13/04/2016 | 01/06/2023 |
Cazador Puig Amadeu | Administrador Unico | 13/10/2010 | 13/04/2016 |
Cazador Puig Amadeu | REPR.143 RRM | 13/10/2010 | |
VALLES INVESTMENTS SA | Administrador Unico | 13/10/2010 |
ACTOS BORME DE COVISLAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 176, S 8, H B 217275, I/A 20 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 172/2021, AUTO FIRME DE FECHA 19/05/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 176, S 8, H B 217275, I/A 20 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 176, S 8, H B 217275, I/A 20 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 176, S 8, H B 217275, I/A 19 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 175, S 8, H B 217275, I/A 18 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 175, S 8, H B 217275, I/A 18 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
- CL FARADAY Num.140 P.BJ (TERRASSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 175, S 8, H B 217275, I/A 17 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.3: DURACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 175, S 8, H B 217275, I/A 17 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33441 , F 175, S 8, H B 217275, I/A 16 (13/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-204-08