COVANCE CRS LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Federico Mompou, 5
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COVANCE CRS LIMITED
Nombres Anteriores
- HUNTINGDON LIFE SCIENCES LTD
- ENVIGO CRS LIMITED
VINCULACIONES DE COVANCE CRS LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COVANCE CRS LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Botta Nodar Juan | Apoderado Solidario | 23/11/2015 | 20/01/2021 |
Brown Christopher David | Apoderado | 09/10/2014 | 20/01/2021 |
De Cueto Moreno Manuel | Apoderado Solidario | 09/10/2014 | 20/01/2021 |
Diaz Ramos Ricardo-francisco | R.L.C.Perma. | 10/06/2020 | 20/01/2021 |
Gene Casals Ricard | Apoderado Solidario | 23/11/2015 | 20/01/2021 |
Jimeno Esteban Maria Soledad | Apoderado Solidario | 09/10/2014 | 20/01/2021 |
Masa Sanchez Ocaña Carmen | Apoderado Solidario | 09/10/2014 | 20/01/2021 |
Molina Cubillo Belen | Apoderado Solidario | 09/10/2014 | 20/01/2021 |
Symonds Stephen Daniel | R.L.C.Perma. | 05/04/2017 | 10/06/2020 |
Symonds Stephen Daniel | Apoderado | 05/04/2017 | 10/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COVANCE CRS LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 169, S 8, H M 256341, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
- Acordado el cierre de la Surcursal por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad matriz el 15 de octubre de 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 169, S 8, H M 256341, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 169, S 8, H M 256341, I/A 18 (20/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-28
- C/ FEDERICO MOMPOU 5 - EDIFICIO 1, 5ª PLANTA, PARQ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 168, S 8, H M 256341, I/A 17 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 168, S 8, H M 256341, I/A 17 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 168, S 8, H M 256341, I/A 17 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 168, S 8, H M 256341, I/A 17 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
- Se omitió por error en la inscripción 15 el nombramiento como representante legal de don Stephen Daniel Symonds
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 167, S 8, H M 256341, I/A 15 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2020-61-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 167, S 8, H M 256341, I/A 15 (05/04/2017)
CVE: BORME-A-2020-61-28
Empresa: ENVIGO CRS LIMITED
- COVANCE CRS LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15297 , F 168, S 8, H M 256341, I/A 16 (02/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-28