COVALTO CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social COVALTO CONSULTORES SL
CIF B31880511
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/03/2006
Propietario CONSULTORES GRUPO DELTA PAMPLONA SL
VINCULACIONES DE COVALTO CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COVALTO CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arizala Echeverria Isidoro | Administrador Solidario | 05/10/2016 | |
CONSULTORES GRUPO DELTA PAMPLONA SL | Socio Unico | 28/12/2015 | 05/10/2016 |
Duque Alonso Francisco Javier | Administrador Solidario | 05/10/2016 | |
Garde Larrea Eva | Apoderado | 15/06/2010 | 05/10/2016 |
Blazquez Fernandez Juan Manuel | Apoderado | 09/01/2014 | |
Blazquez Fernandez Juan Manuel | Apoderado | 15/06/2010 | 09/01/2014 |
ACTOS BORME DE COVALTO CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 88, S 8, H NA 24166, I/A 11 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 88, S 8, H NA 24166, I/A 11 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 88, S 8, H NA 24166, I/A 11 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 88, S 8, H NA 24166, I/A 11 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-31
- Disp. Tr. 1, Ap. 3 Ley 2/2007, de 15 de marzo de sociedades profesionales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 84, S 8, H NA 24166, I/A N1 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 88, S 8, H NA 24166, I/A 10 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-8-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 88, S 8, H NA 24166, I/A 9 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-10-31
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-142-31
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-174-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1209 , F 88, S 8, H NA024166, I/A00008 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-31