COVA DE ROCAFESA SA - EXTINGUIDA
Provincia Girona
Razón Social COVA DE ROCAFESA SA
CIF A17394412
Nombres Anteriores
- LABSIB SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Dagmar Keller
VINCULACIONES DE COVA DE ROCAFESA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COVA DE ROCAFESA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dagmar Keller | Socio Unico | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Francesc Xavier Santalo Bayona | Liquidador Solidario | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Francesc Xavier Santalo Bayona | Administrador Solidario | 23/01/2017 | 15/01/2020 |
Jordi Xavier Santalo Mariño | Administrador Unico | 28/11/2013 | 15/01/2020 |
Jorge Javier Santalo Mariño | Apoderado | 23/01/2017 | 15/01/2020 |
Marcel-lluis Santalo Keller | Liquidador Solidario | 15/01/2020 | 15/01/2020 |
Marcel-lluis Santalo Keller | Administrador Solidario | 23/01/2017 | 15/01/2020 |
Jorge Javier Santalo Mariño | Administrador Unico | 23/01/2017 |
ACTOS BORME DE COVA DE ROCAFESA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 192, S 8, H GI 12525, I/A 11 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 192, S 8, H GI 12525, I/A 11 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 192, S 8, H GI 12525, I/A 11 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-17
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 192, S 8, H GI 12525, I/A 11 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 192, S 8, H GI 12525, I/A 11 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 192, S 8, H GI 12525, I/A 11 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-17
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 191, S 8, H GI 12525, I/A 10 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-17
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 191, S 8, H GI 12525, I/A 9 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 191, S 8, H GI 12525, I/A 9 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 191, S 8, H GI 12525, I/A 9 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-17