COUNTERPOINT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Cases del Sord, 1
Código Postal 08870
Municipio Sitges
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COUNTERPOINT SL
CIF B65141558
Capital Social 4527.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 08/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Gerbeau Vernet Pol
VINCULACIONES DE COUNTERPOINT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COUNTERPOINT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gerbeau Vernet Pol | Administrador Unico | 02/12/2015 | 07/11/2018 |
Batlle Rius Enric | Secretario | 30/04/2013 | 04/11/2015 |
Batlle Rius Enric | Consejero | 30/04/2013 | 04/11/2015 |
Gerbeau Vernet Pol | Presidente | 30/04/2013 | 04/11/2015 |
Gerbeau Vernet Pol | Consejero | 30/04/2013 | 04/11/2015 |
Gerbeau Vernet Pol | Consejero Delegado | 30/04/2013 | 04/11/2015 |
Osso Rebull Pedro | Consejero | 30/04/2013 | 04/11/2015 |
Vicente Henricus Pena | Consejero | 30/04/2013 | 04/11/2015 |
Gerbeau Vernet Pol | Administrador Unico | 01/09/2009 | 30/04/2013 |
ACTOS BORME DE COUNTERPOINT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 58, S 8, H B 393355, I/A 10 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
- JUZGADO MERCANTIL 3 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 562/2018, AUTO 192/2018, FIRME, DE FECHA 27/06/2018, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 58, S 8, H B 393355, I/A 10 (07/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 58, S 8, H B 393355, I/A 9 (02/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-237-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 58, S 8, H B 393355, I/A 8 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-08
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 527,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.527,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 57, S 8, H B 393355, I/A 7 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Capital Anterior: | 3.482,00 | Euros |
Aumento de capital: | 518,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 14,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 56, S 8, H B 393355, I/A 6 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 55, S 8, H B 393355, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 55, S 8, H B 393355, I/A 5 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
- AV CASES DEL SORD, 1-3 (SITGES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 55, S 8, H B 393355, I/A 4 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Capital Anterior: | 3.381,00 | Euros |
Aumento de capital: | 101,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.482,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41415 , F 55, S 8, H B 393355, I/A 4 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08