COTLAN 900 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Bilbao-Galdakao, 6
Código Postal 48004
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social COTLAN 900 SL
CIF B48838189
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ullibarri Iglesias Jose Ignacio
VINCULACIONES DE COTLAN 900 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COTLAN 900 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alzorriz Azcuna Maria Isabel | Consejero | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Gonzalez Bilbao Francisco De Borja | Consejero | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Lecea Arrieta Ainoa | Secretario | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Lecea Arrieta Ainoa | Consejero | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Lecea Arrieta Ainoa | Apoderado | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Ormazabal Echevarria Javier | Consejero | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Ullibarri Iglesias Jose Ignacio | Presidente | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Ullibarri Iglesias Jose Ignacio | Consejero | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Ullibarri Iglesias Jose Ignacio | Apoderado | 25/02/2010 | 15/06/2010 |
Arnaiz Lozano Marta | Apoderado | 25/02/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COTLAN 900 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 191, S 8, H BI 16976, I/Acierr (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 191, S 8, H BI 16976, I/Acierr (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 189, S 8, H BI 16976, I/A 21 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 189, S 8, H BI 16976, I/A 21 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-48
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 189, S 8, H BI 16976, I/A 21 (25/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 189, S 8, H BI 16976, I/A 20 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-238-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2009)
CVE: BORME-B-2009-129-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 189, S 8, H BI 16976, I/A 19 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-48
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4387 , F 189, S 8, H BI 16976, I/A 19 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-48