COSTURAS MABE SLL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Olmedo, 17
Código Postal 47013
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COSTURAS MABE SLL
CIF B47722509
Capital Social 64001.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 01/04/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE COSTURAS MABE SLL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSTURAS MABE SLL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Sanz Maria Begoña | Administrador Solidario | 16/04/2015 | 08/07/2019 |
Hernando Gonzalez Maria Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2014 | 08/07/2019 |
Herrero Perez Alejandro | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2014 | 08/07/2019 |
Rodriguez Lopez Maria Elena | Liquidador | 08/07/2019 | 08/07/2019 |
Rodriguez Lopez Maria Elena | Administrador Solidario | 16/04/2015 | 08/07/2019 |
Martos Alvarez Victor Javier | Administrador Unico | 05/05/2014 | 16/04/2015 |
ACTOS BORME DE COSTURAS MABE SLL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 32, S 8, H VA 26549, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-47
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 32, S 8, H VA 26549, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-47
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 32, S 8, H VA 26549, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 32, S 8, H VA 26549, I/A 4 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 32, S 8, H VA 26549, I/A 3 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-47
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 32, S 8, H VA 26549, I/A 3 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 32, S 8, H VA 26549, I/A 3 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-76-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 31, S 8, H VA 26549, I/A 2 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-174-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 29, S 8, H VA 26549, I/A 1 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-47
Dirección:C/ OLMEDO 17-21 BAJO (VALLADOLID)
Comienzo de operaciones:01/04/14
Capital:64.001,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios de todo tipo de labores de costura, incluyendo las de impostura de confecciones y creación de confecciones. Así mismo, explotación de talleres de costura, diseño, confección y reparación de cualquier tipo de prendas textiles, de calzado y tocado, etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1461 , F 29, S 8, H VA 26549, I/A 1 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-47