COSTASOL LOGISTICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ JACINTO BENAVENTE - COMPLEJO LAS PALMERAS, LOC
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social COSTASOL LOGISTICA SL
CIF B93406056
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 18/05/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COSTASOL LOGISTICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSTASOL LOGISTICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Goycoa Fernando | Apoderado | 03/03/2020 | 18/11/2021 |
Muñoz Cuesta Andres | Apoderado Mancomunado | 22/07/2015 | 18/11/2021 |
Salet Pierre Pascal | Apoderado Mancomunado | 22/07/2015 | 18/11/2021 |
Salet Pierre Pascal | Administrador Unico | 21/05/2015 | 18/11/2021 |
Salet Pierre Pascal | Liquidador | 18/11/2021 | 18/11/2021 |
ACTOS BORME DE COSTASOL LOGISTICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 187, S 8, H MA128391, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 187, S 8, H MA128391, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 187, S 8, H MA128391, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 187, S 8, H MA128391, I/A 4 (18/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-29
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 187, S 8, H MA128391, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-50-29
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 186, S 8, H MA128391, I/A 2 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 185, S 8, H MA128391, I/A 1 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-29
Dirección:C/ JACINTO BENAVENTE - COMPLEJO LAS PALMERAS, LOC (FUENGIROLA)
Comienzo de operaciones:18/05/15
Capital:300.000,00 Euros
Objeto social:El transporte de mercancías por carretera al servicio público y operador de transportes.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401, L 4308, F 185, S 8, H MA128391, I/A 1 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-29