COSTALUZ DE FUENTEBRAVIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pirandello, 16
Código Postal 29010
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social COSTALUZ DE FUENTEBRAVIA SL
CIF B11352358
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COSTALUZ DE FUENTEBRAVIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSTALUZ DE FUENTEBRAVIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Medina Sierra Alvaro | Administrador Unico | 27/03/2019 | 14/07/2022 |
De Medina Sierra Alvaro | Liquidador | 14/07/2022 | 14/07/2022 |
Hermoso Rodriguez Jorge | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | 14/07/2022 |
Lobato Aragon Macarena | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | 14/07/2022 |
Molina Garcia Nicolas | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | 14/07/2022 |
Moron Nieto Tania Maria | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | 14/07/2022 |
Peñafiel Tienda Jose Antonio | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | 14/07/2022 |
Perez Mediavilla Marina Rocio | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | 14/07/2022 |
Reynoso Roman Pedro | Apoderado | 14/07/2022 | |
Ruiz Lopez Jose Martin | Apoderado Solidario | 13/05/2019 | 14/07/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COSTALUZ DE FUENTEBRAVIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830, L 4737, F 153, S 8, H MA150316, I/A 4 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830, L 4737, F 153, S 8, H MA150316, I/A 4 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830, L 4737, F 153, S 8, H MA150316, I/A 4 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-29
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830, L 4737, F 153, S 8, H MA150316, I/A 4 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830, L 4737, F 153, S 8, H MA150316, I/A 4 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830, L 4737, F 152, S 8, H MA150316, I/A 3 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-29
- C/ PIRANDELLO 16 - 5ª PLANTA, EDIFICIO TEATINOS PL (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5830, L 4737, F 152, S 8, H MA150316, I/A 2 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-29
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 91, S 8, H CA 9758, I/A 6 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-11
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 91, S 8, H CA 9758, I/A 6 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-11
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 973 , F 91, S 8, H CA 9758, I/A 6 (27/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-65-11