COSLADA SA DE CONSTRUCCIONES - EXTINGUIDA
Municipio Daganzo de Arriba
Provincia Madrid
Razón Social COSLADA SA DE CONSTRUCCIONES
CIF A28160265
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COSLADA SA DE CONSTRUCCIONES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSLADA SA DE CONSTRUCCIONES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARAME DIEZ SL | Liquidador | 01/09/2015 | 01/09/2015 |
ARAME DIEZ SL | Administrador Unico | 01/08/2011 | 01/09/2015 |
Maches Michavila Maria Teresa | Representante | 01/09/2015 | 01/09/2015 |
Maches Michavila Maria Teresa | Representante | 01/08/2011 | 01/09/2015 |
ACTOS BORME DE COSLADA SA DE CONSTRUCCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 217, S 8, H M 55838, I/A 31 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 217, S 8, H M 55838, I/A 31 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 216, S 8, H M 55838, I/A 30 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 216, S 8, H M 55838, I/A 30 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 216, S 8, H M 55838, I/A 30 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 216, S 8, H M 55838, I/A 29 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-236-28