COSIF COMUNICACION SIN FRONTERAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Viriato, 73
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social COSIF COMUNICACION SIN FRONTERAS SL
CIF B80076698
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COSIF COMUNICACION SIN FRONTERAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSIF COMUNICACION SIN FRONTERAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Healey Almendra Staffa | Apoderado | 24/02/2011 | 09/02/2017 |
Inglada Rico Maria Jose | Administrador Unico | 19/10/2015 | 09/02/2017 |
Inglada Rico Maria Josefa | Liquidador | 09/02/2017 | 09/02/2017 |
Kelly Julie Ann | Apoderado | 24/02/2011 | 09/02/2017 |
Martin Nigel Thomas | Apoderado | 24/02/2011 | 09/02/2017 |
Pavillard Philippe Jacques Denis | Apoderado | 23/02/2011 | 09/02/2017 |
Pavillard Philippe Jacques Denis | Administrador Unico | 29/04/2011 | 19/10/2015 |
Hayes Aden | Administrador Unico | 29/04/2011 |
ACTOS BORME DE COSIF COMUNICACION SIN FRONTERAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 10 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 10 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 10 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 10 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 9 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 9 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 8 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 64, S 8, H M 25295, I/A 8 (29/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-89-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 63, S 8, H M 25295, I/A 7 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
- C/ VIRIATO 73 - BAJO DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 63, S 8, H M 25295, I/A 6 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28