COSAFERING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Santa Coloma, 1
Código Postal 08922
Municipio Santa Coloma de Gramenet
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COSAFERING SL
CIF B66192618
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 27/12/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE COSAFERING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COSAFERING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Prades Alaro Rafael | Liquidador | 02/03/2015 | 02/03/2015 |
Prades Alaro Rafael | Administrador Unico | 02/04/2014 | 02/03/2015 |
Rodriguez De Liebana Torres Maria Vanessa | Administrador Unico | 13/01/2014 | 02/04/2014 |
ACTOS BORME DE COSAFERING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 3 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-08
- AMPLIAR A: COMERCIO AL POR MENOR Y MAYOR DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
- AV SANTA COLOMA Num.1 (SANTA COLOMA DE GRAMANET)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: RAFAEL PRADES ALARO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 22, S 8, H B 446733, I/A 2 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-70-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 21, S 8, H B 446733, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Dirección:CL JOSEP IRLA I BOSCH Num.4 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:27/12/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ACTIVIDAD,NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA (CNAE 4110)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44092 , F 21, S 8, H B 446733, I/A 1 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08