CORTSFOOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 64
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social CORTSFOOD SL
CIF B67220137
Capital Social 20150.0 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Fecha de Constitución 10/05/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE CORTSFOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORTSFOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar De La Parte Maria Pilar | Apoderado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
Antonio Alberto Guerra Leal Teixeira | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
Antonio Carlos Vaz Pinto De Sousa | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
Antonio Carlos Vaz Pinto De Sousa | REPR.143 RRM | 22/07/2021 | 24/02/2022 |
Asensio Ferret Jordi | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
Duran Boixadera Marta | Apoderado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
Francisco Jose De Lemos Rodrigues Pereira | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
Mestre Martin Francisco | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
Roldan Soria Noelia | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | 24/02/2022 |
THE EAT OUT GROUP SL | Liquidador | 22/07/2021 | 24/02/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORTSFOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46684 , F 15, S 8, H B 524198, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46684 , F 15, S 8, H B 524198, I/A 4 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46684 , F 15, S 8, H B 524198, I/A 3 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46684 , F 15, S 8, H B 524198, I/A 3 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46684 , F 15, S 8, H B 524198, I/A 3 (22/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46572 , F 207, S 8, H B 524198, I/A 2 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-08
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46572 , F 204, S 8, H B 524198, I/A 1 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08
Dirección:AV L'ALCALDE BARNILS 64-68, EDIFICIO B P.1 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Comienzo de operaciones:10/05/18
Capital:20.150,00 Euros
Objeto social:EXPLOTACION DE HOTELES,MOTELES,RESTAURANTES,BARES Y CAFETERIAS,FAST-FOOD, SELF-SERVICE,SNACK-BAR O CUALESQUIERA OTROS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA.FABRICACION Y PREPARACION DE TODA CLASE DE PRODUCTOS COMESTIBLES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46572 , F 204, S 8, H B 524198, I/A 1 (01/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-196-08