CORSAIR BAND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 143
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORSAIR BAND SL
CIF B85475820
Capital Social 1046530.76 Euros
Nombres Anteriores
- LEMONQUEST GROUP SL
VINCULACIONES DE CORSAIR BAND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORSAIR BAND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Perez Jesus | Apoderado | 26/04/2010 | 13/11/2015 |
Raibaut Ibarz Patrick | Apoderado | 23/01/2012 | 13/11/2015 |
Vidal Fernandez Pascual | Administrador Concursal | 18/10/2013 | 13/11/2015 |
Lozano Perez Jesus | Consejero | 23/01/2012 | |
Perez Feito Ignacio | Apoderado | 26/04/2010 |
ACTOS BORME DE CORSAIR BAND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 218, S 8, H M 467204, I/A 14 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Fase del concurso
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Fecha de Resolución:07/10/2013
Número Procedimiento Concursal:379/2013
Datos Registrales:
Tomo:
25919
Libro:
0
Folio:
218
Hoja:
8-467204
Inscripción:
14
Fecha Inscripción13/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 218, S 8, H M 467204, I/A 14 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CORSAIR BAND SL
Nif:B85475820
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ
Parte Dispositiva:
SE ACUERDA LA CONCLUSION DE CONCURSO, ARCHIVANDO LAS ACTUACIONES , SE ACUERDA LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD, CANCELANDO SU INSCRIPCION .-
Fecha de Resolución:22/09/2015
Número Procedimiento Concursal:379/2013
Datos Registrales:
Tomo:
25919
Libro:
0
Folio:
218
Hoja:
8-467204
Inscripción:
14
Fecha Inscripción13/11/2015
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 218, S 8, H M 467204, I/A 14 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CORSAIR BAND SL
Nif:B85475820
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Vidal Fernandez Pascual
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Fecha de Resolución:07/10/2013
Número Procedimiento Concursal:379/2013
Datos Registrales:
Tomo:
25919
Libro:
0
Folio:
218
Hoja:
8-467204
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 218, S 8, H M 467204, I/A A (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CORSAIR BAND SL
Nif:B85475820
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:3
Juez / Ponente:JESUS ALEMANY EGUIDAZU
Parte Dispositiva:
ANOTACION PREVENTIVA DE LA DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO .-
Fecha de Resolución:07/10/2013
Número Procedimiento Concursal:379/2013
Datos Registrales:
Tomo:
25919
Libro:
0
Folio:
218
Hoja:
8-467204
Inscripción:
A
Fecha Inscripción18/10/2013
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 218, S 8, H M 467204, I/A A (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-206-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 7. Capital.- .Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 217, S 8, H M 467204, I/A 13 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.046.530,76 | Euros |
Capital Actual: | 1.046.530,76 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 217, S 8, H M 467204, I/A 13 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-28
Capital Anterior: | 250.860,68 | Euros |
Disminución de capital | 250.860,68 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 217, S 8, H M 467204, I/A 13 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 216, S 8, H M 467204, I/A 12 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25919 , F 216, S 8, H M 467204, I/A 11 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28