CORREDURIA DE SEGUROS AJO SIERRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jesus de Monasterio, 10
Código Postal 39010
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORREDURIA DE SEGUROS AJO SIERRA SL
CIF B39324603
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Campos Echevarria Enrique
VINCULACIONES DE CORREDURIA DE SEGUROS AJO SIERRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORREDURIA DE SEGUROS AJO SIERRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campos Echevarria Enrique | Administrador Unico | 23/11/2015 | 15/07/2020 |
De Palacios Henales Gema Maria | Apoderado | 24/02/2016 | 15/07/2020 |
Salces Martin Maria Asuncion | Apoderado Solidario | 01/08/2011 | 15/07/2020 |
Castillo Fernandez Rosa Ana | Apoderado Mancomunado | 08/08/2011 | 24/02/2016 |
Rasines Ojeda Montserrat | Apoderado Mancomunado | 08/08/2011 | 24/02/2016 |
Salces Martin Maria Asuncion | Apoderado Mancomunado | 08/08/2011 | 24/02/2016 |
Lopez Linares Del Campo Francisco Javier | Administrador Unico | 21/05/2015 | 23/11/2015 |
Ruiz-galvez Jimenez Gonzalo | Administrador Unico | 15/12/2011 | 21/05/2015 |
Albanez Miño Humberto Osvaldo | Consejero | 15/12/2011 | |
Lopez Linares Del Campo Javier | Presidente | 15/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CORREDURIA DE SEGUROS AJO SIERRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 69, S 8, H S 3039, I/A 17 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 69, S 8, H S 3039, I/A 17 (15/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-141-39
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 68, S 8, H S 3039, I/A 16 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-39
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 68, S 8, H S 3039, I/A 15 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-39
- C/ JESUS DE MONASTERIO 10 4º DC (SANTANDER)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 68, S 8, H S 3039, I/A 14 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-39
- Actividades de correduría de seguros con expreso sometimiento a la legislación específica de mediación de seguros privados y especialmente a la Ley 26/2006, de 17 de julio. Intermediación y mediación en productos y servicios financieros. Servicios de información económico-financiera. Consultoría y g
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 68, S 8, H S 3039, I/A 14 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-39
- Declaración de cambio de socio único en favor de "CAMPOS DE PALACIOS ASESORES CORREDURIA DE SEGUROS, SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 68, S 8, H S 3039, I/A 13 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 67, S 8, H S 3039, I/A 12 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 67, S 8, H S 3039, I/A 12 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1017 , F 67, S 8, H S 3039, I/A 11 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-39