CORREA ROBLEDO INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Barquillo, 32
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORREA ROBLEDO INVERSIONES SL
CIF B02827848
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/11/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE CORREA ROBLEDO INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORREA ROBLEDO INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Correa Robledo Alvaro | Liquidador | 12/08/2024 | 12/08/2024 |
Correa Robledo Alvaro | Administrador Solidario | 22/12/2020 | 12/08/2024 |
Gomez Gomez Ana Maria | Administrador Solidario | 22/12/2020 | 12/08/2024 |
ACTOS BORME DE CORREA ROBLEDO INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 717954, I/A 5 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 717954, I/A 5 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 717954, I/A 5 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 717954, I/A 5 (12/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-159-28
- Cambio de NIE a DNI de doña Ana María Gómez Gómez debido a la adquisición de la nacionalidad española, siendo su DNI el número 07.140.542-P
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 173, S 8, H M 717954, I/A 4 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
- C/ DEL BARQUILLO 32 1º IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 173, S 8, H M 717954, I/A 3 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-114-28
- Cambio de NIE a DNI de don Alvaro Correa Robledo debido a la adquisición de la nacionalidad española, siendo su DNI el número 06.718.219-B
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 173, S 8, H M 717954, I/A 2 (04/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 170, S 8, H M 717954, I/A 1 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28
Dirección:C/ GOYA, 51 INTERIOR, PLANTA 3, PUERTA 2 (MADRID)
Comienzo de operaciones:20/11/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene como actividad principal la promoción inmobiliaria. El Código Nacional de Actividades Económicas ("CNAE") correspondiente a dicha actividad es el número 4110, etc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40424 , F 170, S 8, H M 717954, I/A 1 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-28