CORRALEJO PARQUE DUNAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Poeta Joan Maragall, 1
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CORRALEJO PARQUE DUNAS SL
CIF B78907102
Capital Social 669746.2 Euros
Nombres Anteriores
- CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE CORRALEJO PARQUE DUNAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORRALEJO PARQUE DUNAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISLAS CANARIAS SA | Administrador Unico | 02/06/2015 | |
ISLAS CANARIAS SL | Administrador Unico | 01/12/2011 | 02/06/2015 |
Julian Rodilla Ventura | Representante | 01/12/2011 | 02/06/2015 |
Julian Gomez Ventura | Consejero Delegado Solidario | 01/12/2011 | |
Julian Gomez Ventura | Presidente | 01/12/2011 | |
Julian Gomez Ventura | Consejero | 01/12/2011 | |
Julian Rodilla Enrique | Secretario | 01/12/2011 | |
Julian Rodilla Enrique | Consejero | 01/12/2011 | |
Julian Rodilla Ventura | Consejero Delegado Solidario | 01/12/2011 | |
Julian Rodilla Ventura | Consejero | 01/12/2011 |
ACTOS BORME DE CORRALEJO PARQUE DUNAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 114, S 8, H M 459737, I/A 6 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 114, S 8, H M 459737, I/A 6 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 114, S 8, H M 459737, I/A 6 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-110-28
Empresa: CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 111, S 8, H M 459737, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
Capital Anterior: | 704.996,00 | Euros |
Disminución de capital | 35.249,80 | Euros |
Capital Actual: | 669.746,20 | Euros |
Porcentaje: | 5,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 111, S 8, H M 459737, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 111, S 8, H M 459737, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 111, S 8, H M 459737, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
- Denominación y forma adoptada: CORRALEJO PARQUE DUNAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25515 , F 111, S 8, H M 459737, I/A 5 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-28
Empresa: CORRALEJO PARQUE DUNAS SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-181-28