CORPORACION POVOA 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Padre Basabe, 1
Código Postal 39700
Municipio Castro-Urdiales
Provincia Cantabria
Mapa Ver Mapa
Razón Social CORPORACION POVOA 2009 SL
CIF B39699731
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 07/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Merodo Enrique
VINCULACIONES DE CORPORACION POVOA 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CORPORACION POVOA 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Merodo Enrique | Socio Unico | 22/01/2009 | 19/04/2013 |
Fernandez Merodo Enrique | Administrador Unico | 22/01/2009 | 19/04/2013 |
Fernandez Merodo Enrique | Liquidador | 19/04/2013 | 19/04/2013 |
ACTOS BORME DE CORPORACION POVOA 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 169, S 8, H S 20704, I/A 2 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-39
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 169, S 8, H S 20704, I/A 2 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-39
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 169, S 8, H S 20704, I/A 2 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 169, S 8, H S 20704, I/A 2 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-179-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-89-39
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 167, S 8, H S 20704, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-39
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 167, S 8, H S 20704, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-39
Dirección:C/ PADRE BASABE 1 4º B (CASTRO-URDIALES)
Comienzo de operaciones:07/01/09
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición, cesión, inversión, tenencia, administración, gestión y negociación en general de toda clase de títulos y valroes mobiliarios, cotizados en bolsa o no, sin incidir en las operaciones a que se refiere la Ley 46/84 de inversiones colectivas. La adquisición por cualquier título de fincas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 960 , F 167, S 8, H S 20704, I/A 1 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-21-39